8
Ergebnisse gefunden (0 ms)
Seite 1
von 1
Zeitraum in Jahren
[Eintrag ohne Bild] 1987-03-11 - Jahreshauptversammlung mit Ehrungen beim Obst- und Gartenbauverein
Bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereines Ellmau
konnte der Obmann Josef Leitner auf ein erfolgreiches Vereinsjahr hin-
weisen. Für das heuerige Jahr ist eine Jubiläumsaustellung geplant.
Bezirksvertreter Werner Cassan überreichte verdienten Mitgliedern
Auszeichnungen: Laura Zösmaier, Hans Widauer und Georg Widmoser.
[Eintrag ohne Bild] 1987-11-27 - Ehrung beim Sportcenter Ellmau
Für 15 Jahre treue Mitarbeit überreichte der Geschäftsführer des
Sportcenters Ellmau im Rahmen einer schlichten Betriebsfeier Ehrendiplome an
Franz Prenninger, Georg Widmoser, Otto Oberleitner, Michael Hautz und
Hannelore Exenberger.
[Eintrag ohne Bild] 1987-12-08 - 90 Jahre Raiffeisenkasse Ellmau
Bei einer schlichten Geburtstagsfeier überreichte der Obmann der
Raiffeisenkasse dem langjährigen Vorsitzenden des Aufsichtsrates Friedl
Hager und dem langjährigen Vorstandsmitglied Johann Unterrainer
Ehrenurkunden. Als Geburtstagsgeschenk erhielt Pfarrer GR Ernst Grießner
einen Scheck von 50.000.--Schilling für die Kirchenrenovierung.
1987-12-08 - Ehrung Raiffeisenkasse Ellmau
Mit Ehrendiplomen ausgezeichnet wurden Friedl Hager und Johann
Unterrainer. Als Gratulanten Obmann Jakob Schellhorn und Aufsichtsrats-
vorsitzender Johann Perterer.
[Eintrag ohne Bild] 1989-05-24 - Vollversammlung des Fremdenverkehrsverbandes
Obmann Friedl Fuchs konnte den Mitgliedern des FVV von einer Steigerung
der Nächtigungszahlen im Sommer 1988 um 4,59% und einer Steigerung im
Winter 88/89 um 5,12% berichten. Die Haushaltsrechnung 1987 mit Einnahmen
und Ausgaben von 9,066.696,48 und die Haushaltsrechnung 1988 mit Einnahmen
und Ausgaben von 7,171.472,96 wurden mehrheitlich genehmigt und die
Funktionäre entlastet.
Weiters wurden
1990-02-11 - Geburtstagsfeier
Die Geschäftsleiter der Raiffeisenkasse Heinz Schwaighofer und Franz
Höck, sowie die Funktionäre Hans Perterer und Ludwig Widauer gratulieren
dem Obmann Jakob Schellhorn zu seinem 6o. Geburtstag.
1992-07-21 - Generalversammlung der Sennereigenossenschaft Ellmau mit Ehrung
und Neuwahlen
Bei der Generalversammlung der Sennereigenossenschaft Ellmau konnte
Obmann Friedl Hager eine ausgeglichene Bilanz der Jahre 1990 und 1991
vorweisen. Da er für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stand, wurden
Georg Widschwenter zu seinem Nachfolger und Josef Leitner zum Stellvertreter
sowie Robert Haselsberger und Thomas Oberleitner in den Vorstand gewählt.
Der Obmann des
1992-10-10 - 80 Jahre Obstbauverein
Der Verein für Obst-, Gartenbau und Landschaftspflege in Ellmau
feierte am 10. und 11. Oktober das 80jährige Bestandsjubiläum mit einer
Ernteausstellung. Wie der Obmann Josef Leitner in seiner Begrüßungsansprache
mitteilte, haben in der Vergangenheit vier Obmänner die Geschicke des
Vereines geleitet. Es sind dies Anton Gugglberger, Johann Salvenmoser,
Friedl Steinlechner und Josef Leitner
8
Ergebnisse gefunden.
Seite 1
von 1